Reports for Christoph Andreas Jud
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Andreas Jud
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005779249, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Xelent Management AG, in Gommiswald, CHE-193.417.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jud, Christoph Andreas, von Schänis, in Monrovia (LR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Niklaus, von Schänis, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004838926, Commercial Registry Office Berne, (36)
UNIK Playground AG, in Bern, CHE-168.301.136, Zentweg 11, 3006 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, den Betrieb und den Unterhalt von Freizeitanlagen sowie das Angebot von Kursen, Schulungen und Weiterbildungen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Freizeit- und Sportartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 135'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 135'000.00.
Aktien:
1'350 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jud, Niklaus David, von Schänis, in Rufi (Schänis), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonadimann, Phil Sven, von Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud, Christoph Andreas, von Schänis, in Monrovia (LR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004721487, Commercial Registry Office Zug, (170)
AXON MCT GMBH, in Zug, CHE-426.398.290, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Edgar, von Waltenschwil, in Baar, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Christoph, von Schänis, in Monrovia (LR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesterle, Martin Hans, von Basel, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].