Reports for Christian Thomas Imseng
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Thomas Imseng
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4103769, Commercial Registry Office Valais, (600)
Hotel Garni Berghof, Christian Imseng, in Saas-Fee, CHE-106.822.975, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3690261).
Firma neu:
Hotel Garni Berghof, Christian Imseng in Nachlassliquidation. Mit Entscheid vom 02.03.2018 hat die Nachlassrichterin des Bezirksgerichts Visp den vom Inhaber dieses Einzelunternehmens mit seinen Gläubigern abgeschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imseng, Christian, von Saas-Fee, in Saas-Fee, Inhaber, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Saas Fee, in Saas Fee, Inhaber, mit Einzelunterschrift];
Transliq AG (CHE-105.892.105), in Bern, Liquidatorin [bisher: Sachwalterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4091607, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Terra International GmbH, in Reinach (AG), CHE-111.951.064, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2015, Publ. 2315907).
Statutenänderung:
20.02.2018.
Sitz neu:
Oberwil-Lieli.
Domizil neu:
Birrächerstrasse 32, 8966 Oberwil-Lieli.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung Zimteinlagesohlen für Schuhe zum Höchstpreis von CHF 14'000.-- zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Franz, von Ebikon, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imseng, Christian, von Saas-Fee, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2690789, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IBONA GmbH, in Oberwil-Lieli, CHE-431.533.978, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1197927).
Firma neu:
IBONA GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.02.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imseng, Bruno, von Saas-Fee, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Imseng, Christian Thomas, von Saas-Fee, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].