Reports for Richard Patrick Illi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Richard Patrick Illi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006027351, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Livessencials GmbH, in Horgen, CHE-332.676.999, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461760).
Statutenänderung:
22.03.2024.
Domizil neu:
Käpfnerweg 18, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Bed & Breakfast Betriebes mit Geschenkladen und Angebot von Gesundheitsmassagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franchet, Julien Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Richard Patrick, von Bonstetten, in Horgen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005313010, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Essencia, Aetherische Oele AG, in Winterthur, CHE-101.293.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Richard Patrick, von Bonstetten, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
llli, Cornelia, von Hirzel, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Marc, von Münsingen, in Winterthur, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1005299839, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Essencia Holding AG, in Winterthur, CHE-264.345.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090288).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Richard, von Bonstetten, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
llli, Cornelia, von Hirzel, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.