Reports for Irina Iakimova Fux
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Irina Iakimova Fux
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005697501, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Enetra Trading SA, in Freienbach, CHE-326.981.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iakimova Fux, Irina, von Altstätten, in Arni (AG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambrosini, Luca, von Losone, in Ascona, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004875763, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Enetra Trading SA, bisher in Zug, CHE-326.981.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004686052).
Statutenänderung:
03.04.2020.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Oechsli 7, 8807 Freienbach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungs-, Service- und Dienstleistungen aller Art, ebenso die Ausübung von Aktivitäten aller Art im Bereich von Öl, chemischen Produkten, Gas und Stahl, ebenso von damit verbundenen Produkten sowie Fertigfabrikaten, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Sie kann alle Tätigkeiten ausüben, die mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt verbunden sind.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlauri, Bernhard Albert, von Oberbüren, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirsch, Thomas Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Villing (FR), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambrosini, Luca, von Losone, in Ascona, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Iakimova Fux, Irina, von Altstätten, in Arni (AG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2157261, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sberbank (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-106.291.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2015, Publ. 2040313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aleksandrov, Sergei, russischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iakimova Fux, Irina, von Altstätten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junghans, Ekaterina, russische Staatsangehörige, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sidler, Beatrice, von Küssnacht SZ, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silberhorn, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedman, Daniel, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günes, Orhan, niederländischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haiman, Tamas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iregbulem, Amanze, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Samodelov, Yury, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smihi, Mounira, französische Staatsangehörige, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.