Reports for Marc Hunziker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marc Hunziker
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc Hunziker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3673415, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life, in Zürich, CHE-109.744.490, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Capitani, Johann, von Stäfa, in Adliswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer Moledo, Ursula, von Lancy, in Bernex, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Philipona, Alain, von Marsens, in Crésuz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nägeli, Martin, von Zürich, in Buttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Capitani, Oliver, von Stäfa, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grisenti, Claudio, von Elgg, in Andelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein-Mrabet, Ivy, von Buch am Irchel, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Marc, von Zürich, in Regensdorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1236957, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Milgray Distribution GmbH, in Regensdorf, CHE-108.404.755, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S. 22, Publ. 5865884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Hans-Peter, von Eggiwil, in Fislisbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Marc, von Regensdorf, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adlikon, Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1231673, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MYCO AG, in Regensdorf, CHE-102.103.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048230).
Statutenänderung:
03.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Hans Peter, von Eggiwil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Marc, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].