Reports for Max Humbel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Humbel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005047376, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Madoxx GmbH, in Rorbas, CHE-471.802.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4127823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Roland, von Bolligen, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Humbel, Max, von Boniswil, in Hettlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Jörg, von Grabs, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005010457, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OS Revisions-AG, in Kloten, CHE-106.640.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697039).
Firma neu:
OS Revisions-AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humbel, Max, von Boniswil, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4127823, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Madoxx GmbH, in Rorbas, CHE-471.802.676, Weiacherstrasse 80, 8427 Rorbas, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Projektierung von Immobilien sowie die Führung von Gastrobetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stämpfli, Roland, von Bolligen, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Humbel, Max, von Boniswil, in Hettlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.