Reports for Thomas Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005302730, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trivadis Partner AG, in Opfikon, CHE-109.898.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957684).
Statutenänderung:
05.08.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 25.10.2002 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lankes, Urban, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Daniel Titus, von Bürglen TG, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Marco, von Luzern, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchser, Hansjörg, von Schöftland, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005277076, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trivadis AG, in Opfikon, CHE-106.043.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lankes, Urban, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Daniel, von Bürglen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchser, Hansjörg, von Schöftland, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005274875, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Trivadis Services AG, in Brugg, CHE-237.353.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004959050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lankes, Urban Tobias, von Berg TG, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähelin, Daniel, von Bürglen (TG), in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchser, Hansjörg, von Schöftland, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.