Reports for Martin Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Huber
Newest SOGC notifications: Martin Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005979710, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Albert Koechlin Stiftung AKS, in Luzern, CHE-104.791.714, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Markus, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Martin, von Rodersdorf, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005731369, Commercial Registry Office Uri, (120)
Stiftung papilio, in Altdorf (UR), CHE-282.548.587, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medici, Marzio, von Mendrisio, in Altdorf (UR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Arnold, Angelika Barbara, von Unterschächen, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Finanzkontrolle des Kantons Uri (CHE-112.447.408), in Bürglen (UR), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Adrian, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Baumann-Baumann, Margrit Anna, von Erstfeld und Sattel, in Altdorf (UR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bissig-Scheiber, Samuel, von Isenthal, in Schattdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Tresoldi, Carmen, von Realp, in Altdorf (UR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waser, Laura, von Oberbuchsiten, in Altdorf (UR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Martin, von Rodersdorf, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-426.842.563), in Altdorf (UR), Revisionsstelle;
Ziegler, Emil, von Altdorf (UR), in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005074773, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Kulturraum Luzern GmbH, in Luzern, CHE-114.307.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, S.0, Publ. 2672137).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Stammkapital neu:
CHF 24'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häller, Nadine, von Buttisholz, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Hofmann-Spörri, Rama, von Luzern, in Horw, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huber, Martin, von Rodersdorf, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Hannes, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Doppmann Koch, Irene, von Luzern, in Luzern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hofmann, Andreas, von Winterthur, in Horw, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].