Reports for Isolde Huber
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Isolde Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3674191, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Peter Huber Transport GmbH, in St. Margrethen, CHE-104.257.030, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2008, S. 10, Publ. 4624746).
Domizil neu:
Neugrütstrasse 3, 9430 St. Margrethen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Isolde, österreichische Staatsangehörige, in Lauterach (AT), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Nathan, Kröni, von Teufenthal AG, in Balgach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allgäuer, Egon, österreichischer Staatsangehöriger, in Rüthi SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Huber, Sabrina, österreichische Staatsangehörige, in Lauterach (AT), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4624746, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Peter Huber Transport GmbH, in St. Margrethen, CH-320.4.044.061-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.1998, S. 5544).
Statutenänderung:
21.07.2008.
Zweck neu:
Ausführung von sämtlichen Warentransporten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huggler, Peter, von Aarau, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Isolde, österreichische Staatsangehörige, in Lauterach (AT), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Nathan, Kröni, von Teufenthal AG, in Balgach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Huber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Lauterach (A), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].