Reports for Daniel Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Huber
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005434243, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HUSPO Sports Factory AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-106.843.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, S.0, Publ. 3339285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Debrunner, Oliver, von Wallisellen, in Wallisellen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniel, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Huber, Michèle, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6408336, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HUSPO Sports Factory AG, in Wallisellen, CH-020.3.022.120-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 26, Publ. 4729538).
Statutenänderung:
24.10.2011.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Produktion von Gütern im Bereich Sport und Freizeit und das Erbringen von Dienstleistungen auf demselben Gebiet. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der huspo Peter E. Huber AG, in Wallisellen, nämlich den Geschäftsbereich Sport und Freizeit, gemäss Übernahmebilanz per 1.3.1999, wonach die übernommenen Aktiven CHF 2'474'690.89 (davon CHF 50'000.-- Goodwill) und die übernommenen Passiven CHF 2'223'432.28 betragen, wofür 500 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 1'258.61 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail oder Telefax an die letztbekannte Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Peter E., von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Danuser-Huber, Sylvia, von Wallisellen und Felsberg, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniel, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Le Grand, Yvonne, von Basel, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster Treuhand AG (CH-020.3.908.271-6), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: Eugster Treuhand AG].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allsport AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, Engroshandel mit und Fabrikation von Sportartikeln, Sportbekleidung und ähnlichen Erzeugnissen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.1993, S. 1093).
Statutenänderung:
9.01.1998.
Firma neu:
allsport ag.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Butzenstrasse 6, 8304 Wallisellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Peter, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Engishofen];
Danuser-Huber, Sylvia, von Felsberg und Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Huber, Sylvia, von Engishofen];
Huber, Daniel, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Engishofen];
Huber, Irene, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Engishofen].