Reports for Daniel Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Huber
Newest SOGC notifications: Daniel Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005927378, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
allerwaren markt gmbh, in Ingenbohl, CHE-110.048.635, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2009, S.14, Publ. 4950882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrer, Norbert, von Luthern, in Seewen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniel, von Muotathal, in Steinen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 4950882, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
allerwaren markt gmbh, in Ingenbohl, CH-130.4.008.713-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2005, S. 11, Publ. 3121334).
Statutenänderung:
12.03.2009.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.3.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Margrit, von Einsiedeln, in Steinen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Norbert, von Luthern, in Seewen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Huber, Daniel, von Muotathal, in Steinen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Publication number: 3251494, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Huber & Achermann, in Ingenbohl, CH-130.0.010.853-0, Betrieb einer Gärtnerei für Ethnobotanische Pflanzen, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 15.07.2003, S. 13, Publ. 1083410).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 53, 6440 Brunnen.
Zweck neu:
Betrieb eine Brockenhauses, Handel mit Waren aller Art sowie Organisation und Durchführung von Transporten, Umzügen, Wohnungsräumungen, Räumungen und Ausstellungen aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Marcel, von Emmetten, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldau];
Huber, Daniel, von Muotathal, in Steinen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz];
Huber, Marlies, von Unterlunkhofen, in Brunnen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arth].