Reports for Bruno Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6989050, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mont Blanc Capital Management AG, in Zürich, CH-170.3.028.627-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 29, Publ. 5493664).
Statutenänderung:
30.10.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Bruno, von Zürich und Unterlunkhofen, in Cham, Direktor und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biertumpel, Jens, kanadischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Klinkmann, Alexander, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa];
Raemy, Max, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bross, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4904170, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mont Blanc Capital Management AG, in Zürich, CH-170.3.028.627-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 27, Publ. 4332708).
Statutenänderung:
02.02.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biertumpel, Jens, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Vancouver (CA)];
Huber, Bruno, von Zürich und Unterlunkhofen, in Cham, Direktor und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Herrliberg].
Publication number: 4361806, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VP Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.912.323-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2008, S. 27, Publ. 4327800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klinkmann, Alexander, von Zürich, in Stäfa, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Bruno, von Zürich und Unterlunkhofen, in Herrliberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Stefan, von Zürich und Aesch BL, in Erlenbach ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.