Reports for Theo Hotz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Theo Hotz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004512561, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Theo Hotz AG, in Zürich, CHE-107.795.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Theo, von Oberrieden, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treureva AG (CH-020.3.926.720-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Jakob, von Oberrieden, in Sully (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cardiff (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hensel, Urs, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG (CHE-105.836.816), in Zürich, Revisionsstelle;
Leuzinger, Heinz, von Glarus, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2331855, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Theo Hotz Partner AG, in Zürich, CHE-357.676.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, Publ. 6472062).
Statutenänderung:
12.08.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
210 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Theo, von Oberrieden, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hensel, Urs, von Widnau und Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Peter, von Langnau im Emmental, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Adler, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hombrechtikon, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Surbeck, Robert, von Hallau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treureva AG (CH-020.3.926.720-2)].
Publication number: 6077862, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Theo Hotz Partner AG, in Zürich, CH-020.3.036.311-5, Münchhaldenstrasse 21, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Planungs- und Architekturbüros einschliesslich der Erbringung weiterer damit zusammenhängender Dienstleistungen. Aufträge können auch in Partnerschaft übernommen werden. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Mobiliar und die Einrichtungen sowie die EDV-Anlagen und Software der Theo Hotz AG zum Preis von höchstens CHF 60'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief und allenfalls zusätzlich Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, soweit diese Statuten oder das Gesetz nichts anderes regeln.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hotz, Theo, von Oberrieden, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hinderling, Dr. Adrian, von Basel und Maur, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Consa Treuhand AG (CH-020.3.006.984-7), in Zollikon, Revisionsstelle.