Reports for Rolf Hottinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Hottinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4327723, Commercial Registry Office Berne, (36)
Inova Solutions AG, in Ostermundigen, CHE-103.421.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann-Burkart, Claudia, von Beinwil (Freiamt), in Kallern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hottinger, Rolf, von Nürensdorf, in Nürensdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Samuel, von Trubschachen, in Liebefeld (Bern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Stucki, Rudolf, von Linden, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dasen, Elke, österreichische Staatsangehörige, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schindler, Simon, von Röthenbach im Emmental, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4163663, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProBIT AG Professionelle Business-IT, in Winkel, CHE-105.110.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Markus, von Schaffhausen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrbach, Peter, von Rüeggisberg, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottinger, Rolf, von Nürensdorf, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoffmann-Burkart, Claudia, von Beinwil (Freiamt), in Kallern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3821893, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProBIT AG Professionelle Business-IT, in Nürensdorf, CHE-105.110.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583246).
Statutenänderung:
12.10.2017.
Sitz neu:
Winkel.
Domizil neu:
c/o Rolf Hottinger, Pünt 9, 8185 Winkel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Josef Andreas, von Baar, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottinger, Rolf, von Nürensdorf, in Winkel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf].