Reports for Francis Horni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Francis Horni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4269748, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Optelma-Grafica AG, in Schönenbuch, CH-280.3.910.048-7, Fabrikation von und Handel mit Produkten für das graphische Gewerbe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.1996, S. 6242).
Statutenänderung:
20.12.2007.
Firma neu:
Horni Blechtechnik AG.
Domizil neu:
Bannstrasse 1, 4124 Schönenbuch.
Zweck neu:
Blechbearbeitung von Apparateteilen als Zulieferbetrieb, Fabrikation von und Handel mit Apparaten aller Art sowie Vertrieb von Optelma-Grafica Produkten für das graphische Gewebe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horni, Christian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PF-Beratung AG, in Therwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horni, Francis, von Basel, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Basil Zimmermann AG, in Therwil, Revisionsstelle.
Publication number: 3472464, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Ballongruppe Basel, in Basel, CH-270.6.000.569-7, c/o Dr. Thomas Kuhn, Oscar Frey-Str. 32, 4059 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.03.2006.
Zweck:
Förderung des Ballonsportes, Schaffung von Möglichkeiten für Ballonaufstiege in Basel und Umgebung, Betrieb einer Schule für Ballonfahrer, Durchführung von sportlichen und wissenschaftlichen Fahrten und von Wettfahrten sowie die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettfahrten und Meisterschaften. Die Ballongruppe kann die Ballonfahrten gewerbsmässig durchführen.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 5 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Kuhn, Thomas, von Bünzen, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bard, Anton, von Basel und Semsales, in Therwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, René, von Oberlangenegg, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Urs, von Churwalden, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horni, Francis, von Basel, in Aesch BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salvisberg, Urs, von Pratteln, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Othmar, von Bünzen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preisig, Urs, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2234734, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Horni Ballonfahrten GmbH, in Schönenbuch, c/o Christian Horni, Bannstrasse 1, 4124 Schönenbuch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2004.
Zweck:
Betrieb von Heissluftballonen und gewerbsmässiges Fahren von Passagieren und Fahrschülern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 35'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 20.04.2004 zwei Luftfahrzeuge (Heissluftballone) samt Zubehör zum Preis von insgesamt CHF 27'000.--, welcher Betrag auf das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Horni, Francis, von Basel, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 27'000.--;
Horni, Christian, von Basel, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.