Reports for Peter Hofstetter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Hofstetter
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Hofstetter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005462371, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerischer Fussballverband, in Muri bei Bern, CHE-112.610.602, Verein (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794871).
Statutenänderung:
29.05.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Roman, von Malans, in Pully, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertig, Philippe, von Rüderswil, in Trélex, Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Peter, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schifferle, Heinrich, von Winterthur, in Wiesendangen, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Palma, Marco, von Waldstatt, in Meyrin, Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häuselmann, Stephan, von Moosleerau, in Hefenhofen, Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Samuel Urs Fortunat, von Sumiswald, in Solothurn, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studhalter, Philipp Rudolf, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6829330, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Strassengenossenschaft Obergütsch, in Luzern, CH-100.5.008.357-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, Publ. 6372576).
Domizil neu:
c/o Peter Hofstetter, Obergütschstrasse 42a, 6003 Luzern .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz, Hans Rudolf, von Luzern und Erlinsbach SO, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Peter, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tomasini, Bruno, von Moosleerau, in Luzern, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6594966, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerischer Fussballverband (Association Suisse de Football) (Associazione Svizzera di Football), in Muri bei Bern, CH-036.6.053.348-8, Worbstrasse 48, 3074 Muri bei Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2011.
Zweck:
Der Verband setzt sich die körperliche Ertüchtigung der Jugend, der Frauen und Männer und die Verbreitung des Fussballsports zum Ziel.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Abgaben aus Eintritten zu Verbandsspielen, Erträge aus Spielen der Nationalmannschaften und aus der Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften und ähnlichen Veranstaltungen, Fernsehübertragungen, Bandenreklame, Sponsoring, Subventionen, Geldstrafen, Unkostenanteil Hilfskasse und Vermögenserträge. [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 3000 Bern 15.
Eingetragene Personen:
Gilliéron, Peter, von Servion, in Bern, Präsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Paul, von Trub, in Rizenbach (Ferenbalm), Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schifferle, Heinrich, von Winterthur, in Wiesendangen, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuppinger, Kurt, von Fischenthal, in Bremgarten bei Bern, Vieepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dazio, Giancarlo, von Lavizzara, in Locarno, Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertig, Philippe, von Rüderswil, in Trélex, Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Peter, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miescher, Alex, von Aarwangen, in Biberist, Generalsekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.