Reports for Mathis Hofer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mathis Hofer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005468788, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
TroniX GmbH, in Allschwil, CHE-112.344.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004540433).
Firma neu:
TroniX GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Mathis Hofer, Im Wasenboden 43, 4056 Basel. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Mathis, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004540433, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
TroniX GmbH, in Allschwil, CHE-112.344.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, Publ. 4597526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeger, Andreas, von Meltingen, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Mathis, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Allschwil, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 4290037, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Schubkraft GmbH, in Basel, CHE-225.044.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Mathis, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Born, Jeannette, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ;
Oppliger, Dr. Stefan, von Heimiswil, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Baumann, Stefan, von Herbligen, in Bern, mit Einzelunterschrift, ;
Born Trummer, Simone, von Thunstetten, in Basel, mit Einzelunterschrift, ;
Jeger, Andreas, von Meltingen, in Basel, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pozivil, Urs Thomas, von Niederdorf, in Allschwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Oser, Fabian, von Schönenbuch, in Schönenbuch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.