Reports for Andreas Hösli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Hösli
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Hösli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004913822, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Tholus AG, in Basel, CHE-368.801.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, S.0, Publ. 3198271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Andreas, von Glarus, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schotten, Rolf, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004788066, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Castellum AG, in Basel, CHE-453.484.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, S.0, Publ. 1771897).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hösli, Andreas, von Glarus, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ennenda und Glarus].
Publication number: HR02-1004714731, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Tschudin AG Möbel- und Bauschreinerei, Basel, in Basel, CHE-221.646.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4416463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Andreas, von Glarus, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schotten, Rolf, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inter Audit AG (CHE-107.430.394), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Bruno, von Affoltern im Emmental, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle;
Güldali, Deniz, von Basel, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien.