Reports for Gunther Dietrich Höpfinger
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gunther Dietrich Höpfinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5429452, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GEA Wiegand GmbH, Ettlingen, Zweigniederlassung Riehen, in Riehen, CH-270.9.001.415-1, Schopfgässchen 8, 4125 Riehen, Ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
HRB 360206 (Amtsgericht Mannheim).
Firma Hauptsitz:
GEA Wiegand GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Ettlingen (DE).
Kapital Hauptsitz:
EUR 3'835'000.00;
in voller Höhe geleistet.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck: Forschung, Entwicklung, Projektierung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von Apparaten und Maschinen, insbesondere für die chemische und die Nahrungsmittelindustrie;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, insbesondere von gewerblichen Grundstücken;
Errichtung, Verwaltung und Veräusserung von Gebäuden und sonstigen Bauwerken;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen und Wertpapieren.
Eingetragene Personen:
Braun, Dr. Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Ettlingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Höpfinger, Gunther, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Selinger, Christoph, von Basel, in Allschwil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5418770, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GEA Wiegand (Schweiz) GmbH, in Riehen, CH-400.3.002.808-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 11, Publ. 5106692).
Firma neu:
GEA Wiegand (Schweiz) GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Emil, von Mosnang, in Teufenthal AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Höpfinger, Gunther Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selinger, Christoph, von Basel, in Allschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3927946, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GEA Wiegand (Schweiz) GmbH, bisher in Aarau, CH-400.3.002.808-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2007, S. 1, Publ. 3847234).
Statutenänderung:
30.04.2007.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wurde gemäss Umwandlungsplan vom 30.06.2006 und Bilanz per 01.01.2006 mit Aktiven von CHF 139'371.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38.398.70 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Der Alleinaktionär erhielt 1 Stammeinlage zu CHF 100'000.-- [wie bisher].
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Schopfgässchen 8, 4125 Riehen.
Zweck:
Verkauf auf Kommissionsbasis, oder gegen eine pauschale Entschädigung, von Anlagen, Ausrüstungen, Zubehör und Ersatzteilen aus dem Lieferprogramm der GEA-Gruppe, in Ettlingen (DE), in der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein und im ausländischen Grenzgebiet zur Schweiz, soweit die Käufer im ausländischen Grenzgebiet technisch durch ihre Sitze in der Schweiz betreut werden, Vergabe von Auftragsarbeiten an schweizerische Unternehmer im Rahmen des Lieferprogrammes der GEA-Gruppe, Import und Herstellung von Produkten im Rahmen des Lieferprogrammes der GEA-Gruppe auf eigene Rechnung und deren Verkauf im In- und Ausland, soweit es für die Verolgung der vorstehenden Zwecke notwendig ist, die Vergabe von Auftragsarbeiten an ausländische Unternehmer, Erwerb, Veräusserung, Registrierung und Auswertung von Immaterialgüterrechten, insbesondere von Patenten, Patentrechten und Markenschutzrechten, Erwerb und Gewährung von Lizenzen unter solchen Rechten, Beteiligung an andern Unternehmungen, Errichtung von Filialen und Tochtergesellschaften, Uebernahme von Agenturen und Handelsvertretungen für das Gebiet der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein in Ergänzung des Lieferprogramms der GEA-Gruppe;
die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten und verkaufen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.11.2006 wurde der Nennwert der Stammeinlage der 'GEA Jet Pumps GmbH', in Ettlingen (DE) um CHF 80'000.-- herabgesetzt und CHF 80'000.-- zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 788 i.V.m Art. 734 OR wurde mit öffentlichen Urkunde vom 22.02.2007 festgestellt [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GEA Jet Pumps GmbH, in Ettlingen (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [wie bisher];
Bürge, Emil, von Mosnang, in Teufenthal AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Höpfinger, Gunther Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher].