Reports for Ruth Hochuli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ruth Hochuli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2259821, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pensionskasse Musik und Bildung, in Basel, CHE-109.728.456, Stiftung (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2012, Publ. 6894790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Ruth, von Reitnau, in Augst, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corbella-Manta, Angela, von Aesch BL, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stücker, Christine, von Giswil, in Reinach BL, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arlesheim].
Publication number: 5078662, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Europäische Musikschul-Union, in Liestal, CH-280.6.003.628-9, Verein (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2005, S. 5, Publ. 3145028).
Name neu:
Europäische Musikschul-Union in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.05.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Verband Musikschulen Schweiz (VMS), Marktgasse 5, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicker, Dr. Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Winnenden (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Brupbacher, Hans, von Wädenswil und Glarus, in Glarus, mit Einzelunterschrift;
Veijola, Timo Tapani, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Ruth, von Reitnau, in Augst, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4081740, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gemeinschaftliche Vorsorgestiftung Verband Musikschulen Schweiz (VMS) / Schweizerischer Musikpädagogischer Verband (SMPV), bisher in Liestal, CH-280.7.915.650-4, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 5, Publ. 3053574).
Urkundenänderung:
9.03.2007.
Name neu:
Pensionskasse Musik und Bildung.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Marktgasse 5, 4051 Basel.
Zweck:
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die nachfolgend bezeichneten Versicherten gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben.
Versichert werden können:
die Angestellten der angeschlossenen Mitglieder (Musikschulen) des Verbandes Musikschulen Schweiz (VMS), die Angestellten verwandter Verbände und Institutionen, die ganz oder teilweise selbständigerwerbenden Mitglieder des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbandes (SMPV) und weiterer verwandter Verbände und Institutionen.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation:
Organe: Stiftungsrat und Kontrollstelle..
Stiftungsrat:
6 Mitglieder. Änderung der Stiftungsurkunde mit Verfügung vom 09.03.2007 des Eidg. Departements des Innern, in Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Hans, von Glarus und Wädenswil, in Glarus, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Herrmann Monot, Esther, von Baar, in Eglisau, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hochuli, Ruth, von Reitnau, in Augst, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Erl, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Roland Alfred Martin, von Hägglingen, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michaelis, Bettina Franziska Eva, von Winterthur, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Hans Peter, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ramseier Treuhand AG, in Pratteln, Revisionsstelle;
Stücker Friedrich, Christine, von Giswil, in Aesch BL, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stücker, Christine, in Reinach BL].