Reports for Anna Hochuli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anna Hochuli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005810770, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Zentralwäscherei, in Zürich, CHE-131.462.325, Verein (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352746).
Statutenänderung:
14.01.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Anna, von Reitnau, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampros, Panajota, genannt Panni, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumberger, Cathrine, von Muotathal, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysling, Samina, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Christian, von Hundwil, in Zürich, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Nicolas, von Ferenbalm, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jedele, Dominic, von Basel, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosbacher, Céline, von Altendorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005352746, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Zentralwäscherei, in Zürich, CHE-131.462.325, Neue Hard 12, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2019. 21.10.2019. 15.12.2019. 09.05.2021. 23.09.2021. 07.11.2021.
Zweck:
Der Verein betreibt einen nicht-kommerziellen Kulturraum in Zürich. Der Verein ist nicht gewinnstrebig. Jede Ausschüttung von Gewinnen, Tantiemen oder anderen Erfolgsbeteiligungen ist ausgeschlossen.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Einnahmen aus den Aktivitäten, Spenden;
Darlehen;
sonstige Einnahmen.
Eingetragene Personen:
Brügger, Philippe, von Frutigen, in Zürich, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Anna, von Reitnau, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Lars, von Stäfa, in Zürich, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampros, Panajota, genannt Panni, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumberger, Cathrine, von Muotathal, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strauss, Naomi, genannt Kumi, von Meggen, in Luzern, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.