Reports for Stefan Hischier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Hischier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005261529, Commercial Registry Office Zug, (170)
Eunomia, in Zug, CHE-110.223.111, Verein (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, S.0, Publ. 3025043).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Sitz neu:
Menzingen.
Domizil neu:
Lassalle-Haus Bad Schönbrunn, 6313 Edlibach.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die Verwaltung von Vermögenszuwendungen zugunsten der Gesellschaft Jesu (Jesuiten) in der Schweiz für kirchliche und caritative Aufgaben, insbesondere zur Förderung von Bildung sowie zur Unterstützung der Altersvorsorge von Ordensangehörigen.
Mittel neu:
finanzielle Werte, welche dem Verein unter irgendwelchen Rechtstiteln zufliessen;
selbst erwirtschaftete Einnahmen;
Beiträge Dritter.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hery, Dr. Klaus, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Stefan, von Hochdorf und Oberems, in Weggis, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Malters, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spermann, Johann Paul, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005221568, Commercial Registry Office Lucerne
Emch+Berger WSB AG, in Emmen, CHE-109.050.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Claudio, von Luzern, in Neuenkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nufer, Robert, von Sarnen, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelbert, Martin, von Muotathal, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlmann, Marco, von Biel/Bienne, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Stefan, von Oberems und Hochdorf, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Malters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amstutz, Jan, von Sigriswil, in Oberrüti, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Josef, von Adligenswil, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Michael, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florin, Markus, von Landquart und Kriens, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Claudia, von Lampenberg, in Udligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Pirmin, von Eschenbach (LU), in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Regli, Samuel, von Luzern, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Patrik, von Küssnacht (SZ), in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3047071, Commercial Registry Office Zug, (170)
Orbiphilia, in Zug, CHE-104.045.172, Verein (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525961).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delorme, Franck Marie Henri, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hischier, Stefan, von Hochdorf und Oberems, in Malters, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.