Reports for Dr. Klaus Hery
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Klaus Hery
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005560457, Commercial Registry Office Zug, (170)
Orbiphilia, in Zug, CHE-104.045.172, Verein (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341859).
Name neu:
Orbiphilia in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hery, Dr. Klaus, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005261529, Commercial Registry Office Zug, (170)
Eunomia, in Zug, CHE-110.223.111, Verein (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, S.0, Publ. 3025043).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Sitz neu:
Menzingen.
Domizil neu:
Lassalle-Haus Bad Schönbrunn, 6313 Edlibach.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die Verwaltung von Vermögenszuwendungen zugunsten der Gesellschaft Jesu (Jesuiten) in der Schweiz für kirchliche und caritative Aufgaben, insbesondere zur Förderung von Bildung sowie zur Unterstützung der Altersvorsorge von Ordensangehörigen.
Mittel neu:
finanzielle Werte, welche dem Verein unter irgendwelchen Rechtstiteln zufliessen;
selbst erwirtschaftete Einnahmen;
Beiträge Dritter.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hery, Dr. Klaus, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hischier, Stefan, von Hochdorf und Oberems, in Weggis, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Malters, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spermann, Johann Paul, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004510664, Commercial Registry Office Zug, (170)
Trevor Holding AG, in Zug, CHE-102.655.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, Publ. 5047030).
Firma neu:
Trevor Holding AG in Liquidation.
Aktien neu:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 2'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.11.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hery, Dr. Klaus, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basico AG (CHE-103.967.057), in Zug, Liquidatorin.