Reports for Simon Hirter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Simon Hirter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3675691, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Wellen Events, in Thun, CHE-114.537.815, Verein (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2008, Publ. 4693282).
Name neu:
Verein Wellen Events in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Manuel, von Mühleberg, in Leissigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Andreas, von Eggiwil, in Steffisburg, Vizepräsident , ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirter, Simon, von Mühlethurnen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4693282, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Wellen Events, in Thun, CH-036.6.043.145-4, c/o free mountain sascha schmid, Burgstrasse 43, 3600 Thun, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.04.2007, 29.09.2008.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung des Kajaking, insbesondere die Organisation und Durchführung von Wettkämpfen und Veranstaltungen im genannten Sportbereich. Er kann im übrigen sämtliche Sportprojekte unterstützen, welche im Einklang mit dem Hauptzweck stehen.
Mittel:
Erträge aus Veranstaltungen, Sponsorenbeiträge, Subventionen, Mitgliederbeiträge, sonstige Vergabungen und Schenkungen sowie von Dritten erhaltene Honorare.
Organisation:
Generalversammlung und Vorstand.
Eingetragene Personen:
Hirter, Simon, von Mühlethurnen, in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Andreas, von Eggiwil, in Steffisburg, Vizepräsident , ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Manuel, von Mühleberg, in Leissigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4234974, Commercial Registry Office Berne, (36)
Orschel Treuhand GmbH, in Oberdiessbach, CH-036.4.040.698-8, Thunstrasse 1, 3672 Oberdiessbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2007.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Finanzbereich, Führen von Mandantenbuchhaltungen und Beratung in allen betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann zudem Patente und Lizenzen erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Orschel Treuhand, in Oberdiessbach, gemäss einem noch zu erstellenden Inventar zu einem Maximalpreis von CHF 13'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Orschel-Tschannen, Sandra, von Wohlen und Horriwil, in Oberdiessbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hirter, Simon, von Mühlethurnen, in Steffisburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Heliocon AG, in Luzern, Revisionsstelle.