Reports for David Hirschi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name David Hirschi
Newest SOGC notifications: David Hirschi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005115157, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
12plus Sicherheitsdienste GmbH, in Schötz, CHE-334.662.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080711).
Statutenänderung:
15.02.2021.
Sitz neu:
Triengen.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 112, 6234 Triengen.
Weitere Adressen:
Nebikerstrasse 54, 6247 Schötz. [gestrichen: Eichenstrasse 4, 6015 Luzern].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Vivian, von Reichenburg, in Uznach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Tuggen];
Hirschi, David, von Schangnau, in Uznach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schötz].
Publication number: HR02-1004814525, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
12plus Sicherheitsdienste GmbH, in Schötz, CHE-334.662.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, David, von Schangnau, in Schötz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zimmerli, Daniel, von Oftringen, in Mauensee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Miesch, Armando Heinz, von Grellingen, in Sursee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Huber, Vivian, von Reichenburg, in Tuggen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3988655, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
12plus Sicherheitsdienste GmbH, in Schötz, CHE-334.662.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Heinrich, von Altstätten, in Schötz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Daniel, von Oftringen, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hirschi, David, von Schangnau, in Schötz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].