Reports for Klaus Hirsch
Mandates
Newest SOGC notifications: Klaus Hirsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2978511, Commercial Registry Office Zug, (170)
TCS Technik Classics Service GmbH, in Zug, CHE-231.578.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1954045).
Statutenänderung:
05.07.2016.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Betrieb eines Handels- und Servicebetriebes mit zeitgemässen technischen Konsumgütern aller Art im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsch, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hansestadt Stendal (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zug];
Schöpfer, Peter, von Hasle LU, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1954045, Commercial Registry Office Zug, (170)
TCS Technik Classics Service GmbH, in Risch, CHE-231.578.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1259261).
Statutenänderung:
15.01.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bohlstrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöpfer, Peter, von Hasle LU, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsch, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Stendal (DE), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1259261, Commercial Registry Office Zug, (170)
TCS Technik Classics Service GmbH, in Risch, CHE-231.578.402, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2013.
Zweck:
Betrieb eines Handels- und Servicebetriebes im Bereich von Kunst aller Art, klassischen Gegenständen sowie zeitgemässen technischen Konsumgütern im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 06.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hirsch, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Stendal (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schöpfer, Peter, von Hasle LU, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.