Reports for Kurt Hilfiker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Hilfiker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004694971, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Blaser Bedachungen und Fassaden AG, in Seengen, CHE-103.683.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilfiker, Kurt, von Kölliken, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Blaser, Paul, von Langnau im Emmental, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hilfiker, Rafael, von Kölliken, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1069349, Commercial Registry Office Aargau, (400)
GEBÄUDEHÜLLE SCHWEIZ, Genossenschaft Sektion Aargau, in Zofingen, CHE-100.516.089, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, Publ. 6190160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friederich, Kilian, von Staufen, in Egliswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Rohner, Martin, von Olten, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Verwaltung und Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyder, Max, von Hildisrieden, in Sins, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Einzelunterschrift];
Wullschleger, Stephan, von Strengelbach, in Strengelbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Stefan, von Gunzgen, in Gunzgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Einzelunterschrift];
Hilfiker, Kurt, von Kölliken, in Seengen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Einzelunterschrift];
Hochuli, Martin, von Reitnau, in Schöftland, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6190160, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Aargauischer Verband Dach und Wand (AVDW), in Zofingen, CH-400.5.904.231-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.1998, S. 5928).
Statutenänderung:
23.03.2010.
Firma neu:
GEBÄUDEHÜLLE SCHWEIZ, Genossenschaft Sektion Aargau. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 31.05.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Franz, von Sarmenstorf, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Marcel, von Wallbach, in Wallbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf, Peter, von Langnau bei Reiden, in Villmergen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Elias, von Roggwil BE, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Hanspeter, von Boswil, in Boswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyder, Max, von Hildisrieden, in Sins, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Friederich, Kilian, von Staufen, in Egliswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Rohner, Martin, von Olten, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Verwaltung und Kassier;
Aerni, Stefan, von Gunzgen, in Gunzgen, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Hilfiker, Kurt, von Kölliken, in Seengen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Einzelunterschrift.