Reports for Heinz Heusser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Heusser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004985337, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
heussercrea ag, in Gossau (SG), CHE-102.981.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Heinz, von Hombrechtikon, in Kradolf-Schönenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Max, von Walzenhausen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Roger, von Chur, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aperdannier, Olaf Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3210523, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Heusser Satz AG, bisher in St. Gallen, CHE-103.734.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 932213).
Gründungsstatuten:
08.03.1991.
Statutenänderung:
30.11.2016.
Sitz neu:
Kradolf-Schönenberg.
Domizil neu:
Säntisblick 4, 9215 Schönenberg an der Thur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Heinz, von Hombrechtikon, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neukirch ].
Publication number: 3143125, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
heussercrea ag, in St. Gallen, CHE-102.981.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6447876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andermatt, Benno, von Baar, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Heinz, von Hombrechtikon, in Kradolf-Schönenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neukirch (Egnach), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Künzler, Max, von Walzenhausen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuppli, Norbert, von Gachnang, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karachristos, Christos, griechischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Patrick, von Rafz, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].