Reports for Karl Franz Heule
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karl Franz Heule
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004575129, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Immobilien4all GmbH, in Widnau, CHE-317.203.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, S.0, Publ. 1004494514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ibrahimi, Mumin, serbischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heule, Karl Franz, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5807010, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Haflingerpferdezucht-Genossenschaft Ostschweiz, in St. Gallen, CH-320.5.004.342-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, S. 15, Publ. 5372546).
Firma neu:
Haflingerpferdezucht-Genossenschaft Ostschweiz in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Sibylle, von Uzwil, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heule, Karl, von Widnau, in Widnau, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5372546, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Haflingerpferdezucht-Genossenschaft Ostschweiz, in St. Gallen, CH-320.5.004.342-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 19, Publ. 4786616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Walter, von Benken SG, in Rufi (Schänis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann, Daniel, von Rüti ZH, und Lauperswil, in Rüti ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heule, Karl, von Widnau, in Widnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumann, Raphaela, von Mosnang, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Daniela, von Maur, in Ebmatingen (Maur), Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nef, Ursula, von Urnäsch, in Herisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber-Alder, Leni, von Zizers, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:Alder, Leni, von Urnäsch].