Reports for Karl Heuberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karl Heuberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005776870, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Verein (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005480116).
Statutenänderung:
03.03.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Karl, von Wuppenau, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Renate, von Oberegg, in Stachen (Arbon), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Michael, von Uerkheim, in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005531669, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Peace Watch Switzerland, in Zürich, CHE-311.321.970, Verein (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Karl, von Wuppenau, in Wuppenau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leissing, Anna Elisa, von Zürich, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Garcia Bouzada, Aurora, spanische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Corina, von Hittnau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Tamara, von Romoos, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Sara, von Sumiswald, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005480116, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Verein (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005158036).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Ursula, von Sirnach, in Arbon, Präsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Germann, Walter, von Roggwil (TG), in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift];
Heuberger, Karl, von Wuppenau, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gämperli, Alois, von Jonschwil, in Berg SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.