Reports for Daniela Herzog
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniela Herzog
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniela Herzog
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006089069, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GPV Switzerland (Nordic) AG, bisher in Baden, CHE-105.706.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005873078).
Statutenänderung:
10.07.2024.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
Alpenblickstrasse 26, 8853 Lachen SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 10.07.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Daniela, von Wittnau, in Gebenstorf, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-478.378.975), in Lugano, Revisionsstelle;
Schreier, Marian, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baroni, Sandro, von Airolo, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005722986, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Enics Unterstützungsfonds, in Untersiggenthal, CHE-109.811.904, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005418120).
Name neu:
Enics Unterstützungsfonds in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Avadis Vorsorge AG, Zollstrasse 42, Postfach 1077, 8005 Zürich Liquidationsadresse. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 22.02.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Daniela, von Wittnau, in Gebenstorf, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Füglistaler, Christoph, von Oberwil-Lieli, in Bremgarten (AG), Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambauen, Walter, von Beckenried, in Kölliken, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Höchli, Thomas, von Klingnau, in Gebenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maenza, Bernardo, italienischer Staatsangehöriger, in Murg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005454852, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Enics AG, in Zürich, CHE-110.601.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambauen, Walter, von Beckenried, in Kölliken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leonard, Graham, britischer Staatsangehöriger, in Ascot (GB), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinelli, Anna, italienische Staatsangehörige, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rom (IT)];
Herzog, Daniela, von Wittnau, in Gebenstorf, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cappello, Michael Antonino, deutscher Staatsangehöriger, in Bayreuth (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Laxague, Denis Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Michel-sur-Orge (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.