Reports for Daniel Hemmeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Hemmeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 934772, Commercial Registry Office Valais
Ferrier, Lullin & Cie SA, à Sion, exploitation d'une banque, succursale (FOSC no 227 du 22.11.2002, p. 13, publ. 740304).
avec siège principal à:
Genève.
Personne et signature radiée:
Hemmeler, Daniel, de Aarau, à Genève, directeur, avec signature collective à deux.
Commercial Registry Office Valais
Ferrier, Lullin & Cie SA, à S i o n, avenue de la Gare 31, 1950 Sion nouvelles succursale.
Raison sociale du siège principal:
Ferrier, Lullin & Cie SA.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Genève.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
23.06.1975.
But du siège principal:
exploitation d'une banque de gestion de fortune.
Dispositions pour la succursale:
constituée par décision du conseil d'administration du 28.01.1999.
Personnes inscrites:
Hug, Bruno, de Mies, à Mies, président, avec signature collective à deux;
Weiss, Markus, de Bâle-Ville, à Binningen, vice- président, avec signature collective à deux;
Fatio, Jean-Louis, de Genève, à Bellevue, membre, avec signature collective à deux;
Roguet, Jean- Charles, de Genève, à Collonge-Bellerive, membre, avec signature collective à deux;
Infanger, Walter, de Isenthal, à Plan-les-Ouates, directeur, avec signature collective à deux;
Hemmeler, Daniel, de Aarau, à Genève, directeur. avec signature collective à deux;
Carpentier de Caro, Fabrice, de Bonnefontaine, à Cologny, directeur, avec signature collective à deux;
Fankhauser, André, de Trub, à Lancy, directeur, avec signature collective à deux;
Beaud, Roland, de Genève, à Chavannes-des-Bois , directeur, avec signature collective à deux;
Martin, Nicolas A., de Céligny, à Crans-près-Céligny, directeur, avec signature collective à deux;
Ormond, François-Michel, de Troinex, à Bardonnex, directeur, avec signature collective à deux;
Rumpf, François, de Bâle-Ville, à Céligny, directeur, avec signature collective à deux;
Weber, Armin A., de Zoug, à Chêne-Bougeries, directeur, avec signature collective à deux;
Delachaux, Mireille, de Lausanne, à Cheyres, directrice adjointe, avec signature collective à deux;
Freiburghaus, Jean-Robert , de Neuenegg, à Trélex, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Haeberli, Rolf, de Müchenbuchsee, à Nyon, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Jacquat, Benoît, de Avry-sur-Matran, à Denens, sous-directeur , avec signature collective à deux;
Jeannerat, Simone, de Puplinge, à Bernex, sous-directrice, avec signature collective à deux;
Ossent, Daniel, de Genève, à Puplinge, sousdirecteur, avec signature collective à deux;
Pellet, Laurent, de Genève, au Grand-Saconnex, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Peneveyre, Jean-Claude, de Genève, à Meyrin, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Wanner, Béatrice, de Horw, à Commugny, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Buchel-Krebs, Delphine, de Neuchâtel, à Genève, avec procuration collective à deux;
Masserey, Pascal, de Sierre et Venthône, à St-Séverin (Conthey), directeur de la succursale, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
Emery, Hervé, de Lens, à Lens, avec procuration collective à deux limitée à la succursale.