Reports for Béatrice Wanner Jeanneret-Grosjean
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Béatrice Wanner Jeanneret-Grosjean
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 963791, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
J. Safra Sarasin Holding AG, in Basel, CH-020.3.022.632-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 911121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szerman, Marcelo, brasilianischer Staatsangehöriger, in Genf, Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sebban, Salomon, französischer Staatsangehöriger, in Vésenaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belfer, Daniel, brasilianischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schyns, Laurent, belgischer Staatsangehöriger, in Conches, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Astruc, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hufschmid, Hans Rudolf, von Diegten, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Affolter, Dr. Markus, von Gerlafingen, in Ettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Dieter, von Gränichen, in Reinach AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Bruno, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Josi, Adrian, von Adelboden, in Aarwangen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wöhr, Oliver, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner Jeanneret-Grosjean, Béatrice, von Horw, in Signy-Avenex, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fabiani, Patricia, italienische Staatsangehörige, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bont, Stefan, von Oberriet SG, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penchas, Sergio Alexandre, brasilianischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7019676, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
J. Safra Sarasin Holding AG, in Basel, CH-020.3.022.632-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6998082).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner Jeanneret-Grosjean, Béatrice, von Horw, in Signy-Avenex, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung];
Fabiani, Patricia, italienische Staatsangehörige, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung];
Bont, Stefan, von Oberriet SG, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6781036, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
J. Safra Holding AG, bisher in Zürich, CH-020.3.022.632-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2012, Publ. 6738968).
Gründungsstatuten:
15.12.1999.
Statutenänderung:
17.07.2012.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Wallstr. 1, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Pierre-Alain, von Genf, in Genthod, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666) [CH-020.3.908.370-9], in Zürich, Revisionsstelle;
Safra, Joseph Yacoub, brasilianischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szerman, Marcelo, brasilianischer Staatsangehöriger, in Genf, Vorsitzender der Geschäftsleitung/CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sebban, Salomon, französischer Staatsangehöriger, in Vésenaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belfer, Daniel, brasilianischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schyns, Laurent, belgischer Staatsangehöriger, in Conches, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Astruc, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanner Jeanneret-Grosjean, Béatrice, von Horw, in Signy-Avenex, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Fabiani, Patricia, italienische Staatsangehörige, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.