Reports for Yves Philippe Hauser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Yves Philippe Hauser
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves Philippe Hauser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5875432, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Einzigart AG, in Zürich, CH-020.3.903.392-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S. 29, Publ. 5433940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves, von Böttstein, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4112944, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AFM Active Finance Management AG, in Zürich, CH-020.3.027.655-8, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 19, Publ. 2318592).
Firma neu:
AFM Active Finance Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(AFM Active Finance Management Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.08.2007 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Tresag Treuhand- und Unternehmensberatungs AG, Gessnerallee 28, Postfach, 8023 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves Philippe, von Böttstein, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Marino, von Wauwil, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüesch, Daniel, von Zürich, in Wädenswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2224690, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Merrill Lynch Capital Markets AG, in Zürich, Betrieb einer Börsen- und Investmentbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2004, S. 19, Publ. 2088852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves Philippe, von Böttstein, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Urs, von Zürich und Burg AG, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüesch, Daniel, von Zürich und Tschiertschen, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Thomas, von Basel und Reinach AG, in Crans-près-Céligny, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois, René Charles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Charles, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Schindler, Sophie, von Genf, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppen, Willi, von Schmitten GR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Valk, Oliver, von Reisiswil, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.