Yves Philippe Hauser
domiciled in Meilen, from Böttstein and Meilen Active mandates: GREEN WEALTH PARTNERS AG Connected persons: Peter Gurleen Singh Ahluwalia, Vincent Pascal Roduit, Lars Nemelka and more You can stay up to date through "Yves Philippe Hauser", please log in or register free of charge.You are now following "Yves Philippe Hauser"
Credit rating You can stay up to date through "Yves Philippe Hauser", please log in or register free of charge.You are now following "Yves Philippe Hauser"
|
|
Yves Philippe Hauser
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Monoid GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Yves Philippe Hauser", please log in or register free of charge.You are now following "Yves Philippe Hauser"
Credit rating You can stay up to date through "Yves Philippe Hauser", please log in or register free of charge.You are now following "Yves Philippe Hauser"
|
Places where people with the name Yves Philippe Hauser live
Sectors in which people with the name Yves Philippe Hauser work
Fund management
IT services
Fund management
IT services
Private persons with the name Yves Philippe Hauser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yves Philippe Hauser
Publication number: 5875432, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Einzigart AG, in Zürich, CH-020.3.903.392-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S. 29, Publ. 5433940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves, von Böttstein, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4112944, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AFM Active Finance Management AG, in Zürich, CH-020.3.027.655-8, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 19, Publ. 2318592).
Firma neu:
AFM Active Finance Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(AFM Active Finance Management Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.08.2007 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Tresag Treuhand- und Unternehmensberatungs AG, Gessnerallee 28, Postfach, 8023 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves Philippe, von Böttstein, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Marino, von Wauwil, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüesch, Daniel, von Zürich, in Wädenswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2224690, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Merrill Lynch Capital Markets AG, in Zürich, Betrieb einer Börsen- und Investmentbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2004, S. 19, Publ. 2088852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Yves Philippe, von Böttstein, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Urs, von Zürich und Burg AG, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüesch, Daniel, von Zürich und Tschiertschen, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Thomas, von Basel und Reinach AG, in Crans-près-Céligny, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois, René Charles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Charles, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Schindler, Sophie, von Genf, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppen, Willi, von Schmitten GR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Valk, Oliver, von Reisiswil, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.