Reports for Claude Fritz Hausammann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claude Fritz Hausammann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005724246, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Walo Bertschinger AG, in Lenzburg, CHE-245.800.593, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3128527).
Hauptsitz in:
Dietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biber, André, von Horgen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glanzmann, Kurt, von Escholzmatt, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausammann, Claude, von Meikirch, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hufschmid, Werner, von Basel und Diegten, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oettli, Ulrich, von Thundorf, in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarber, Hansjörg, von Eglisau und Lindau, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zollinger, Heinrich, von Regensdorf, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3808667, Commercial Registry Office Zug, (170)
Uniquefloor Switzerland AG, in Cham, CHE-443.475.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2669085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Rolf, von Wald (ZH), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feroce, Adrian, von Ermensee, in Seegräben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hausammann, Claude Fritz, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Palumbo, Marco, von Wildberg, in Rüti (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Shtanaj, Behar, von Zürich, in Schlieren, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2205683, Commercial Registry Office Zug, (170)
Uniquefloor Switzerland AG, in Cham, CHE-443.475.833, Dorfplatz 6, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2015, 09.06.2015.
Zweck:
Beratung, Ausführung und Verkauf von Bodenbelägen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Scherrer, Rolf, von Wald ZH, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feroce, Adrian, von Ermensee, in Seegräben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausammann, Claude Fritz, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.