Reports for Nico Hauri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Nico Hauri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005984273, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
faXin AG, in Luzern, CHE-102.152.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417756).
Statutenänderung:
04.03.2024.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Ebenaustrasse 22, 6048 Horw.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seifried, Christian, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Nico, von Reitnau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005921324, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trideca GmbH, in Zürich, CHE-280.300.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Silva Cides, Luis Rafael, portugiesischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hauri, Nico, von Reitnau, in Hergiswil (NW), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trinchese, Romano, von Gontenschwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005798716, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trideca GmbH, in Zürich, CHE-280.300.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671550).
Domizil neu:
Siewerdtstrasse 69, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trinchese, Romano, von Gontenschwil, in Zürich, Gesellschafter, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Da Silva Cides, Luis Rafael, portugiesischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hauri, Nico, von Reitnau, in Hergiswil (NW), mit Einzelunterschrift.