Reports for Eliane Haubensack Hauger
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eliane Haubensack Hauger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006132247, Commercial Registry Office Zug, (170)
HP WILD HOLDING AG, in Zug, CHE-416.339.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2018, Publ. 4413613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haubensack, Eliane, französische Staatsangehörige, in Schlierbach (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merki, Claude, von Würenlingen, in Stansstad, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006123695, Commercial Registry Office Zug, (170)
GW Grundbesitz AG, in Zug, CHE-113.900.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauger épouse Haubensack, Eliane, französische Staatsangehörige, in Schlierbach (FR), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005954938, Commercial Registry Office Zug, (170)
NOVABLEND AG, in Zug, CHE-105.191.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961433).
Firma neu:
NOVABLEND AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauger épouse Haubensack, Eliane, französische Staatsangehörige, in Schlierbach (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Jürgen, von Neuheim, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fellmann, Roger, von Dagmersellen, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].