Reports for Achill Hasler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Achill Hasler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005216493, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
XLOG Technologies GmbH, in Bottighofen, CHE-112.583.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Achill, von Tobel-Tägerschen, in Kreuzlingen 2 (Kreuzlingen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burse, Jan, von Kreuzlingen, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: HR02-1004781842, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
AH Consulting GmbH, in Kreuzlingen, CHE-105.618.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S.16, Publ. 4511164).
Firma neu:
AH Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Achill, von Tobel-Tägerschen und Lommis, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4494770, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
AH Consulting GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.013.783-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2003, S. 13, Publ. 987444). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 07.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Achill, von Tobel-Tägerschen und Lommis, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: in Oberhofen bei Kreuzlingen (Lengwil)];
Hasler, Paul, von Tobel-Tägerschen und Lommis, in Bottighofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: in Kreuzlingen].