Reports for Josef Häfliger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Josef Häfliger
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Häfliger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2484971, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BIGLAS SYSTEME AG, in Zürich, CHE-110.496.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6283618).
Statutenänderung:
03.11.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, den Vertrieb, die Fertigung und Montage von 'Gebäudehüllen' oder Teilen davon, d.h. von Fassaden aus Metall, Glas, Stein etc. oder Teilen davon, unter Einschluss von allen dazugehörigen Bestandteilen wie Fenster, Rollladen, Storen, Solarpanelen usw. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atrega Treuhand AG (CH-020.3.028.423-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Josef, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Littau, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Häfliger-Tanovic, Zlata, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4853788, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Jaloumatic AG, in Villmergen, CH-400.3.022.314-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2006, S. 2, Publ. 3411942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Josef, von Luzern, in Littau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wibe - Treuhand AG (CH-400.3.926.228-5), in Sarmenstorf, Revisionsstelle.
Publication number: 3765644, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kufag AG, in Oftringen, CH-400.3.000.314-2, Kunststoff-Fenster usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2002, S. 2, Publ. 790308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Josef, von Luzern, in Littau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nyffenegger, Beat, von Huttwil, in Derendingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Christian, von Oberflachs, in Hunzenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Urs, von Däniken, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Martina Azadeh, von Langenbruck, in Aarburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.