Reports for Angela Häfeli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Angela Häfeli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005549691, Commercial Registry Office Aargau, (400)
schweizermessebau ag, in Muri (AG), CHE-109.871.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005326130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Beat, von Rüti bei Riggisberg, in Hagendorn , Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Rudolf, von Eiken, in Seedorf (UR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfeli, Angela, von Seengen, in Seedorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huwyler, Josef, von Mühlau, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truog, Christian, von Grüsch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walter, Tom, deutscher Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005253381, Commercial Registry Office Zug, (170)
Modepur GmbH, in Hünenberg, CHE-201.708.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, S.0, Publ. 2537101).
Statutenänderung:
06.07.2021.
Firma neu:
Emano Trading GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Lättichstrasse 8A, 6340 Baar.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Angela, von Seengen, in Seedorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Weggis, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Huwyler, Josef, von Mühlau, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005253353, Commercial Registry Office Zug, (170)
Emano AG, in Baar, CHE-112.145.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Rudolf, von Eiken, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Angela, von Seengen, in Seedorf (UR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.