Reports for Silvia Hadorn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvia Hadorn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005638205, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), in Zürich, CHE-103.058.551, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zenger, Patricia, von Innertkirchen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Alexander Valentin, von Basel, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Silvia, von Toffen, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur];
Schär, Katharina, von Wyssachen, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004595487, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), in Zürich, CHE-103.058.551, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linggi, Nico, von Arth, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Hadorn, Silvia, von Toffen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5397122, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SCO squash center ohringen GmbH, in Seuzach, CH-020.4.022.263-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2000, S. 6017).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Squashcenters mit Restaurationsbetrieb und Sportshop. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 30.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Silvia, von Toffen, in Seuzach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].