Reports for Alois Hackl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alois Hackl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006057289, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pyrodur Holding AG, in Selzach, CHE-145.482.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, S.0, Publ. 6726418).
Statutenänderung:
07.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Pyrodur AG", in Selzach (CHE-109.903.541), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 6'523'664.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'772'301.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Pyrodur AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Pyrodur SA) (Pyrodur Ltd.).
Zweck neu:
Betrieb einer Härterei sowie Erbringung von Leistungen im Bereich der Oberflächenbehandlung. Kann Patente und Lizenzen erwerben und auswerten sowie Wertpapiere kaufen, verwalten und verkaufen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Grundstücke im In- und Ausland in eigenem oder fremden Namen erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 13.06.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "Pyrodur Holding AG", neu firmierend mit "Pyrodur AG", in Selzach (CH-241.3.002.611-3) zum Preis von höchstens CHF 10'000'000.00 zu übernehmen.]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 13.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Martin, von Holderbank (SO), in Mümliswil-Ramiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hackl, Alois, von Hindelbank, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaad, Jörg, von Laupersdorf, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Köniz, Revisionsstelle.
Publication number: 6748970, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pyrodur AG, in Selzach, CH-241.3.002.611-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, S. 0, Publ. 6727058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerni, Walter, von Bolken, in Lommiswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raymann, Roland, von St. Gallenkappel, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner Treuhand, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hackl, Alois, von Hindelbank, in Selzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hafner, Martin, von Holderbank SO, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Jörg, von Laupersdorf, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reoplan Treuhand AG (CH-036.3.045.085-1), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 6726418, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pyrodur Holding AG (Pyrodur Holding SA) (Pyrodur Holding Ltd.), in Selzach, CH-241.3.011.057-3, Industriestrasse 10, 2545 Selzach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2012.
Zweck:
Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen sowie Finanzierungen jeglicher Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'Pyrodur Holding AG', neu firmierend mit 'Pyrodur AG', in Selzach (CH-241.3.002.611-3) zum Preis von höchstens CHF 10'000'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die letzte der Gesellschaft mitgeteilte Wohnadresse oder durch elektronische Post (E-Mail).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 13.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hafner, Martin, von Holderbank SO, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hackl, Alois, von Hindelbank, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Jörg, von Laupersdorf, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.