Reports for Paul Haag
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Paul Haag
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2184347, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Haag Elektro AG, in Jonschwil, CHE-107.270.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7168186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Paul, von Sulgen, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwick, Claudia, von Salenstein, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5970694, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft Funkenbüel, in Jonschwil, CH-320.5.021.139-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 12, Publ. 5323456).
Statutenänderung:
23.08.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Paul, von Sulgen, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Alex, von Bronschhofen, in Jonschwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Paul, von Jonschwil, in Jonschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Billinger, Albert, von Hofen, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Markus, von Ettiswil, in Buttwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Ruth, von Rüschegg, in Buttwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3453096, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Reha AG Schwarzenbach, in Jonschwil, CH-320.3.028.474-1, Kauf und Verkauf sowie Überbauung, Verwaltung und Vermietung von Bauland und Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2006, S. 11, Publ. 3247538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipfli, Leonard, von Erstfeld, in Rossrüti (Bronschhofen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Moritz, von Wettingen, in Sulz ZH (Rickenbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haag, Paul, von Sulgen, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.