Reports for Markus Arnold Haag
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Arnold Haag
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004988213, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Kloster Maria der Engel Wattwil, in Wattwil, CHE-160.009.175, Risistrasse 6, 9630 Wattwil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
30.04.2014. 24.08.2020.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Erhaltung der Klostergebäude und der Klosterkirche St. Maria der Engel in Wattwil sowie der diesen dienenden Güter. Sie bezweckt weiter die Ermöglichung der Nutzung der Klostergebäude durch klösterliches Leben und / oder im diakonischen und / oder spirituellen und / oder kulturellen Sinn. Zudem be-zweckt die Stiftung die Unterstützung von Ordensangehörigen im Alter oder bei Krank-heit. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von St. Gallen.
Eingetragene Personen:
Haag, Markus Arnold, von Wuppenau, in Wattwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luterbacher, Claudius Bruno, von Niederbuchsiten, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler-Egli, Margrit Irma, von Kirchberg (SG), in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Walter Josef, von Eschenbach (SG), in Ricken SG (Gommiswald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönenberger, André Josef, von Bütschwil-Ganterschwil, in Wattwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Ruth Emma, von Mosnang, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3575913, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Wattwil, in Wattwil, CHE-102.237.045, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2844957).
Domizil neu:
c/o Markus Haag, Risistrasse 6, 9630 Wattwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerne, Jakob, von Ebnat-Kappel, in Wattwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Markus, von Wuppenau, in Wattwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Messmer, Guido, von Kirchberg SG, in Wattwil, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winteler, Marlen, von Glarus Nord, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2844957, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Wattwil, in Wattwil, CHE-102.237.045, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1045967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Walter, von St. Gallen, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Markus, von Wuppenau, in Wattwil, Vizepräsident der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Fisch, Albert, von Muolen, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Messmer, Guido, von Kirchberg SG, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].