Reports for Eveline Vesti-Guntli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eveline Vesti-Guntli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3244279, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
GT Torsysteme AG, bisher in Landquart, CHE-112.625.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7013884).
Gründungsstatuten:
07.11.2005.
Statutenänderung:
15.12.2016.
Sitz neu:
Vilters-Wangs.
Domizil neu:
Mühleweg 10, 7324 Vilters.
Zweck neu:
Vertrieb, Montage, Reparatur und Service von Toren und Türen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. [Nachtrag aufgrund Eintragungspraxis].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Nachtrag aufgrund Eintragungspraxis].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntli, Michael Peter Andreas, von Vilters-Wangs, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Guntli, Michael];
Guntli, Arthur Peter, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Guntli, Arthur, in Vilters-Wangs];
Vesti-Guntli, Eveline, von Vilters-Wangs, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vilters-Wangs];
Guntli-Lutz, Yvonne Alice Franziska, von Sargans, in Vilters (Vilters-Wangs), mit Einzelunterschrift [bisher: Guntli, Yvonne, von Vilters-Wangs und Sargans, in Vilters-Wangs, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7013884, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
GT Torsysteme AG, in Landquart, CH-350.3.008.987-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2005, S. 7, Publ. 3101944).
Statutenänderung:
10.08.2012.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 24, 7206 Igis.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 10.08.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curia Treuhand AG (CH-350.3.001.799-2), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntli, Michael, von Vilters-Wangs, in Mels, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vilters-Wangs, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vesti-Guntli, Eveline, von Vilters-Wangs, in Vilters-Wangs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Guntli, Eveline, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].