Reports for Severine Günter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Severine Günter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004689193, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Climanosco, in Zürich, CHE-415.265.288, Verein (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, Publ. 4385319).
Statutenänderung:
20.12.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ait Chaalal, Farid, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Günter, Severine, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lawrence, Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pavlova, Pavlina, bulgarische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3223579, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Climanosco, in Zürich, CHE-415.265.288, Verein (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, Publ. 2321277).
Statutenänderung:
01.11.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loubet Fernandez, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winter, Barbara, kanadische Staatsangehörige, in Montreal (CA), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhandbüro Kurt Kaufmann (CHE-107.539.921), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ait Chaalal, Farid, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Günter, Severine, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spindler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.