Reports for Bruno Gschwend
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Gschwend
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2081834, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Skandia Finanz AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2003, S. 28, Publ. 2039244).
Firma neu:
Skandia Finanz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Skandia Finanz Ltd in liquidation) (Skandia Finanz SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.01.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göransson, Mats, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lundsten, Göran B., schwedischer Staatsangehöriger, in Täby (S), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Leo, von Appenzell, in Reinach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend, Bruno, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simola, Alessandro, von Vilters-Wangs, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skarin, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Michael, schwedischer Staatsangehöriger, in Saltsjöbaden (SE), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Tönz, Leonhard, von Vals, in Niederweningen, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bigler-Heiniger, Renate, von Basel, Eriswil und Worb, in Walchwil, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Skandia Finanz AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2000, S. 8724).
Statutenänderung:
18.01.2002.
Firma neu:
Skandia Bank (Switzerland) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Skandia Bank (Switzerland) Ltd.) (Skandia Bank (Switzerland) SA).
Zweck neu:
Betrieb einer Bank, insbesondere Angebot zur Abwicklung ausgewählter Transaktionen über Internet, An- und Verkauf von Effekten und Devisen für eigene und fremde Rechnung, Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen, Verwahrung und Verwaltung von Effekten, Gewährung von Krediten aller Art, insbesondere Lombardkredite, Eingehen von Eventualverpflichtungen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Ausübung der Funktionen einer Depotbank, Zahl- oder Vertriebsstelle von inländischen Anlagefonds oder als Vertreterin, Zahl- oder Vertriebsstelle von ausländischen Fonds, Vermittlung von Versicherungsprodukten, Erbringen von Finanzberatungsdienstleistungen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften errichten, Grundstückgeschäfte tätigen, im In- und Ausland, sowie alle Rechtshandlungen vornehmen, welche die Erreichung des Gesellschaftszweckes fördern oder erleichtern.
Aktienkapital neu:
CHF 25'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 25'000'000.--.
Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altenburger, Dr. Peter, von Neuhausen am Rheinfall, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönz, Leonhard, von Vals, in Niederweningen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bichsel, Stefan, von Sumiswald, in Greng, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Denter, Leif Börje, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lalive d'Epiney, Maya, von Fribourg und Zürich, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend, Bruno, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simola, Alessandro, von Vilters-Wangs, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skarin, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swisskey AG, in Z ü r i c h , Sicherstellung der Abwicklung elektronischer Transaktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.1999, S. 5798).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Urs, von Hinwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gschwend, Bruno, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spörndli, Jürg, von Löhningen, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien.