Reports for Hubert Otto Gross
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hubert Otto Gross
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2783951, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Corporaziun Ucliva, in Waltensburg/Vuorz, CHE-101.489.905, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2013, Publ. 1035181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Hubert Otto, von Tafers, in Rueun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Linus, von Vaz/Obervaz, in Brigels (Breil/Brigels), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Peter, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Riedern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle [bisher: RRT AG Treuhand und Revision (CH-350.3.003.457-4)].
Publication number: 1006519, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Corporaziun Ucliva, in Waltensburg/Vuorz, CH-350.5.000.125-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6609528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Issler Bätschi, Corina, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rumpe, Frank, von Lostorf, in Bad Zurzach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jürg, von Thürnen, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janki, Jeremias, von Waltensburg/Vuorz, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Hubert Otto, von Tafers, in Rueun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
swisskonzept gross maerki wirz & partner ag, in Dübendorf, Agenturbetrieb für Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2001, S. 4808).
Statutenänderung:
5.09.2001.
Firma neu:
swisskonzept maerki wirz + partner ag.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Hubert, von Tafers, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.