Reports for Daniel Grolimund
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Grolimund
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Grolimund
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005921753, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Labelcode AG, in Härkingen, CHE-114.936.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Paul, von Ufhusen, in Flums, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, Daniel, von Trimbach, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hodel, Patrick, von Ufhusen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004455945, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
MYMEMORY LIMITED, Jersey, Zweigniederlassung Bürglen TG, in Bürglen (TG), CHE-345.245.137, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6952040).
Hauptsitz in:
Jersey.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grolimund, Daniel, von Trimbach, in Weinfelden, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4431191, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Indaco AG, in Bürglen (TG), CHE-102.425.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2007, Publ. 3913646).
Statutenänderung:
16.08.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Darlehen gewähren und Kredite aufnehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 16.08.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contra Treuhand & Verwaltungs AG, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grolimund, Andreas Martin, von Trimbach, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Grolimund, Andreas, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Grolimund, Christoph, von Trimbach, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Grolimund, Daniel, von Trimbach, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Grolimund, Dieter Christian, von Trimbach, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Grolimund, Dieter, Mitglied, mit Einzelunterschrift].